sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
reklamná a propagačná činnosť (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
organizačné a ekonomické poradenstvo (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
prenájom hnuteľných vecí (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav, veľtrhov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
marketing a management (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
vydavateľská činnosť (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
administratívne práce (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
vedenie účtovníctva (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
leasingová činnosť (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
realizácia interiérov - zariaďovanie v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
výsadba zelene, stromov (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
živočíšna výroba (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
rastlinná výroba (od 8.9.2005 do 18.12.2012)
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/42/2012-53 zo dňa 05.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2012, bola zrušená spoločnosť DUNA INTERTRADE, s. r. o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 25522/N sa v y m a z u j e dňa 19.12.2012 obchodná spoločnosť DUNA INTERTRADE, s. r. o. so sídlom Hríbová 8, 945 01 Komárno, IČO: 36 275 107.
Uložené listiny
Uznesenie OS Nitra č.k. 29 CbR 42/2012 - 53
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Zápisnica
Dodatok č. 1 k zápisnici z VZ 18.07.2008
Zápisnica z VZ 18.7.2008
Vyhlásenie štatutárneho orgánu z 18.7.2008
Prehlásenie jediného spoločníka z 18.7.2008
Podpisový vzor konateľa - Nicolae Daniel Valeanu
Prehlásenie správcu vkladu z 18.7.2008
Zmluva o prevode obchodného podielu z Tamás Varga na Nicolae Daniel Valeanu zo dňa 18.7.2008
Zmluva o prevode obchodného podielu z Tibor Dániel Szedlák na Nicolae Daniel Valeanu zo dňa 18.7.2008