RODGERS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 20202/T
- Dátum vzniku
- 24.03.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie dopravy, obchodu, služieb, výroby a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
obchodná činnosť - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
prenájom strojov, prístrojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
ekonomické, organizačné, podnikateľské a účtovné poradenstvo (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
automatizované spracovanie dát (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
administratívne, kancelárske a sekretárske služby (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových a prezentačných podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
-
organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2006 do 13.11.2017)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 25CbR/6/2016-13
-
Zápisnica z VZ
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Podpisový vzor konateľa - Ervin Kádár, Vlčany
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Spoločenská zmluva
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor konateľov - Peter Kanozsay, Komárno - Ing. Marián Janovský, Komárno
- Dátum aktualizácie
- 26.06.2024