Toggle navigation
Prehľad
Podrobnosti spoločnosti
Udalosti
Podlžnosti, zálohy
Likvidácie, konkurzy, exekúcie
Súdne rozhodnutia
Informácie o DPH
Firmy
Osoby
Cenník
Kontakt
GDPR
Registrácia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prehľad
Podrobnosti
spoločnosti
Udalosti
Podlžnosti,
zálohy
Likvidácie, konkurzy,
exekúcie
Súdne
rozhodnutia
Informácie
o DPH
EURO INVERSIONES, s.r.o.
- Podrobnosti
Demo
Cenník
×
Modal title
One fine body…
Vložka číslo
14887/R
Dátum vzniku
11.08.2004
Predmety činnosti
zobraziť ukončené
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
maloobchod v rozsahu voľných živností
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
reklamná a propagačná činnosť
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
inzertná činnosť
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
prenájom hnuteľných vecí
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
upratovacie práce
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
faktoring a forfaiting
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
organizovanie obchodno - predajných výstav, trhov a prezentácií tovaru
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
finančný leasing
(od 11.8.2004
do 8.1.2010)
Ďalsie právne skutočnosti
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28 CbR/10/2010 - 8 zo dňa 16.12.2010 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutej obchodnej spoločnosti dňom 15.01.2011 a menoval likvidátora správcu Mgr.Dušana Divku, M.B.A.
Uložené listiny
Uznesenie OS Trenčín 28CbR/10/2010-8
Uznesenie
Účtovná závierka za rok 2008
Účtovná závierka za rok 2007
Účtovná závierka za rok 2006
Účtovná závierka za r. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia
Dodatok č. 1k spol. zmluve
Účtovná závierka za rok 2004
Dodatok č. 1 k zápisnici z MVZ zo dňa 02.09.2004
Zápisnica z MVZ zo dňa 02.09.2004
Podpisový vzor konateľa -Mario M. Alvarez Ortega
Spoločenská zmluva
Podpisový vzor konateľa - Jana Jakúbková
Dátum aktualizácie
07.07.2024