REALITY-ENERGO, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10639/R
- Dátum vzniku
- 10.02.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 10.2.2006 do 20.5.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (od 10.2.2006 do 20.5.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ (od 10.2.2006 do 20.5.2014)
-
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 10.2.2006 do 20.5.2014)
-
faktoring a forfaiting (od 10.2.2006 do 20.5.2014)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 10.2.2006 do 20.5.2014)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/142/2012-29 zo dňa 04. septembra 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2013 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť REALITY-ENERGO, a.s., so sídlom Trenčianska cesta 647/24, Bánovce nad Bebravou, IČO 36 351 423 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa, vložke číslo 10639/R.
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica N 361/2012, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.4.2012
-
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.3.2012, listina prítomných
-
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2.5.2011, listina prítomných
-
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.11.2009, listina prítomných
-
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.7.2009, listina prítomných
-
Účtovná závierka za rok 2008, Vyhlásenie zo dňa 3.6.2009
-
Notárska zápisnica N 45/2009 NZ 5187/2009 - oprava
-
Notárska zápisnica N 45/2009 NZ 5187/2009
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Rozhodnutie akcionára NZ 39022/07 z 2/10/07
-
Účtovná závierka 2006
-
Notárska zápisnica N 402/2006 NZ 50442/2006 NCRls 50337/2006
-
Rozhodnutie jediného akcionára
-
Notárska zápisnica N 250/2006NZ 31388/2006 NCRls 31345/2006
-
Vyhlásenie štatárneho orgánu
-
Súhlas členov DR s menovaním
-
Vzdanie sa funkcie člena DR
-
Notárska zápisnica N 587/2005 NZ 66915/2005 NCRls 66093/2005
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisové vzory členov predstavenstva - Miroslav Dokupil, Ing. Milan Kalma, Anna Chlebanová
- Dátum aktualizácie
- 09.08.2024