JUKKA SK, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14317/T
- Dátum vzniku
- 28.04.1997
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (od 28.4.1997)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (od 28.4.1997)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov, zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 28.4.1997)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 28.4.1997)
-
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 28.4.1997)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Ing. Antonín Brisuda
Školní 603
68605 Uherské Hradiště
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2002
-
Lumír Gabriel
Buková 397/2A
313000 Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2017
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 17.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z Vega SK, s.r.o. na JUKKA SK, s.r.o., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Ľanová 7 na Piešťany, Žilinská cesta 626/60. Romanovi Rusnákovi zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 17.06.2002.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice dňa 30.1.1997 pod č. N 13/97, NZ 12/97 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine spísaným formou notárskej zápisnice dňa 21.4.1997 pod č. N 91/97, NZ 90/97 v súlade s §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Zápisnica z VZ z 12.11.2017
-
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Jaroslav Verbík na Lumír Gabriel
-
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Jaroslav Verbík na Ing. Antonín Brisuda
-
Vyhlásenie konateľa a správcu vkladov
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z VZ z 07.08.2017
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Jaroslav Verbík na Ing. Antonín Brisuda
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Zápisnica z VZ 30.03.2011
-
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Usnesení VZ 20.06.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Účtovná závierka k 31.12.2006
-
Účtovná závierka k 31.12.2005
-
Zápisnica z VZ
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Súvaha k 31.12.2003
-
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2003
-
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003
-
Notárska zápisnica Nz 170/02, N 192/02
-
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Antonín Brisuda, Uherské Hradište na Jaroslav Verbík, Kunovice
- Dátum aktualizácie
- 15.07.2024