SLAG - TRANS, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14328/V
- Dátum vzniku
- 24.10.2003
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov kovového odpadu a šrotu (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
skladovanie a uskladňovanie - prevádzkovanie neverejného skladu (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
manipulácia s nákladom (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
-
zásielkový predaj (od 24.10.2003 do 13.8.2009)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti o zrušení spoločnosti bez likvidácie k 31.7.2009 a zlúčení so spoločnosťou Východoslovenské stavebné hmoty a.s.
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica N 203/2009, Nz 20309/2009, NCRIs 20524/2009: Zmluva o zlúčení
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Audítorská správa 2008
-
Správa nezávislého audítora 2007
-
Zápisnica z MVZ
-
Plná moc pre A. Wittlingerovú
-
ú.z. 2006 - 1x
-
Spoločenská zmluva
-
Audítorská správa2005,Účtovná závierka
-
Zápisnica z MVZ,Listina prítomných
-
Podpisový vzor :Ing. Filip Dostál
-
Zápisnica z MVZ,listina prítomných
-
Plná moc pre M. Grassla
-
Zápisnica z RVZ,listina prítomných
-
Dohoda o zmene SZ
-
Úplné znenie SZ
-
Výročná správa2004, Správa audítora
-
Zápisnica z VZ,Lisitna prítomných
-
Výročná správa 2003,Účtovná závierka, Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor konateľov: Jiří Muška, Pavel Reich, Ing. Wolfgang Redl
-
Notárska zápisnica N 237/2003, Nz 51622/2003 :Zakladateľská listina
- Dátum aktualizácie
- 28.06.2024