organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
vydávanie kníh, novín, časopisov, periodických a neperodických puiblikácií (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
reklamné a propagačné činnosti (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
kancelárske a sekretárske služby (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
faktoring a forfaiting (od 6.2.2004 do 11.6.2014)
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr 167/2007-113 zo dňa 27.03.2014, ktoré sa stalo právoplatným dňa 27.05.2014, bola obchodná spoločnosť SPAS, a.s., so sídlom 13. januára, 987 01 Poltár, IČO: 36 576 158 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 824/S zrušená bez likvidácie.
Uložené listiny
uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia
zápis z riadneho zasadnutia dozornej rady
Podpisový vzor: JUDr. Igor Laskovský - predseda dozornej rady, Mgr. Zuzana Tiliščáková - podpredseda dozornej rady, Ing. Rudolf Pivko - člen dozornej rady - 1x
Stanovy organizácie zo dňa 18.12.2003 - 1x
Zápisnica zo schôdze konateľov zo dňa 11.12.2003 - 1x
Zápis zo schôdze manažérov zo dňa 11.12.2003 - 1x
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.12.2003 - 1x
Notárska zápisnica N 355/2003, Nz 125497/2003 zo dňa 22.12.2003 - 1x