CREDIT MANAGEMENT s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 37137/V
- Dátum vzniku
- 22.08.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
automatizované spracovanie údajov (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 22.8.2006 do 6.2.2017)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 29Cbr/53/2015-29 zo dňa 04.11.2016.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Košice I č. k. 29CbR/53/2015-29
-
Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/8/2017
-
Rozhodnutia jediného spoločníka.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.5.2012
-
Čestné vyhlásenie z 13.5.2012
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Zápis rozhodnutia jediného spoločníka z 21.9.2006
-
Zakladateľská listina z 21.9.2006
-
Podpisový vzor - Ing. Martin Horák
-
Zakladateľská listina z 11.8.2006
-
Prehlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor - Lucia Krechňáková
-
Živnostenský list z 16.8.2006
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024