MARCIS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19037/T
- Dátum vzniku
- 27.09.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.3.2009 do 15.12.2022)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 10.3.2009 do 15.12.2022)
-
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 10.3.2009 do 15.12.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
reklamná činnosť (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
demolácie, búracie práce, prípravné práce pre stavbu, terénne úpravy (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
mechanická úprava kovov a plechov, ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru, brúsenie (od 27.9.2006 do 15.12.2022)
-
osadzovanie okien, osadzovanie parapetov (od 27.9.2006 do 9.3.2009)
-
tapetovanie, maliarske a natieračské práce (od 27.9.2006 do 9.3.2009)
-
montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (od 27.9.2006 do 9.3.2009)
-
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním (od 27.9.2006 do 9.3.2009)
-
kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením, kladenie vonkajšej dlažby (od 27.9.2006 do 9.3.2009)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 9CbR/32/2013 - 12
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Zmluva o prevode OP z Vladimír Marenčík na Pavol Varmuža
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Vyhlásenie
-
Podpisový vzor konateľa - Pavol Varmuža
-
Zakladateľská listina
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Vladimír Marenčík na Michal Trnka
-
Podpisový vzor konateľa - Michal Trnka
-
Zápisnica z VZ
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor konateľa Vladimír Marenčík, Skalica
- Dátum aktualizácie
- 01.08.2024