BRETOS, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 78440/B
- Dátum vzniku
- 14.11.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
zostavovanie dielcov alebo súčastí do finálnych produktov (od 17.3.2007 do 15.12.2015)
-
montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov (od 17.3.2007 do 15.12.2015)
-
výroba komponentov z dreva ( guľatina, panely, laty, brvná ) (od 17.3.2007 do 15.12.2015)
-
piliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie dreva (od 17.3.2007 do 15.12.2015)
-
výroba, oprava a okovávanie - palety, drevené obaly, sudy a debny, násady, šindle (od 17.3.2007 do 15.12.2015)
-
kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.11.2006 do 15.12.2015)
-
kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.11.2006 do 15.12.2015)
-
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 14.11.2006 do 15.12.2015)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 14.11.2006 do 15.12.2015)
-
činnosť organizačných poradcov (od 14.11.2006 do 15.12.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie 36CbR/55/2014 - 25, zo dňa 24.9.2015
-
Zápisnica z VZ
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia
-
Vyhlásenie spoločníkov o prevzati zaväzku
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Michal Kúbek, Jaroslava Tilingerová na Stanislav Radošínský
-
Podpisový vzor konateľa Stanislav Radošínský
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Zápisnica z MVZ 07.07.2009
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Zápisnica z MVZ 7.7.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 4.7.2008
-
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania z 7.7.2008
-
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad z 7.7.2008
-
Čestné vyhlásenia a podpisový vzor konateľa - Jaroslava Tilingerová
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 7.7.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2006
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Notárska zápisnica N 16/2007, NZ 5523/2007, NCRls 5500/2007
-
Živnostenský list
-
Zakladateľská listina
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Michal Kúbek, Senica
- Dátum aktualizácie
- 22.07.2024