Support & Services s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24338/V
- Dátum vzniku
- 15.12.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
poskytovanie sofvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
-
automatizované spracovanie údajov (od 15.12.2006 do 28.3.2013)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 9CbR/81/2011 zo dňa 18.12.2012.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS KE I č.k. 9CbR/81/2011-38
-
Potvrdenie o vykonaní výmazu
-
ROZHODNUTIE SPOLOCNIKA
-
VZOROVY PODPIS
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Zápis z rozhodnutia spoločníkov zo dňa31.08.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 23.04.2007
-
Podpisový vzor konateľa spoločnosti - Michal Bočko zo dňa 24.04.2007
-
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 22.11.2006
-
Živnostenský list zo dňa 27.11.2006
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 22.11.2006
-
Podpisový vzor konateľa - Tobias Ratschiller zo dňa 22.11.2006
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024