Ing. Marián Jánoš , MBA
Masarykovo nábřeží 247/14
11000 Praha 1 - Nové Město
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2023
Ing. Jaroslav Kypr
Turnianska 30
90301 Senec
Slovensko
Vznik funkcie: 01.04.2022
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2011.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2011.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2010 a zo dňa 09.06.2010.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2007.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.08.2007.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladadteľskou listinou zo dňa 05.01.2007 v jej úplnom znení zo dňa 26.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Vyhlásenie o prijatí funkcie a podpisový vzor.asice
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľov.asice
Vyhlásenie o prijatí funkcie konateľa.asice
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
200507_Podpisový vzor_Lekáreň - národná Žilina.asice