ANDO, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 44785/B
- Dátum vzniku
- 24.02.2007
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 19.10.2013)
-
správa bytového a nebytového fondu (od 19.10.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 19.10.2013)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 19.10.2013)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 19.10.2013)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 19.10.2013)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 19.10.2013)
-
čistenie kanalizačných systémov (od 19.10.2013)
-
čistiace a upratovacie služby (od 19.10.2013)
-
prevádzkovanie verejných WC (od 19.10.2013)
-
prevádzkovanie športových zariadení (od 19.10.2013)
-
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu (od 19.10.2013)
-
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 19.10.2013)
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 19.10.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.3.2007)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 16.3.2007)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 16.3.2007)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007)
-
administratívne práce (od 16.3.2007)
-
technicko-organizačné zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007)
-
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (od 16.3.2007)
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 16.3.2007 do 22.9.2009)
-
správa vlastného majetku (od 24.2.2007 do 22.9.2009)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Jozef Kovalčík
Mierová 170
82105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 29.07.2009
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2013.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10.2013.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.07.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.07.2009.
- Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.02.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2013
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.10.2013
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19.9.2013
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.9.2013
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.7.2009
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.7.2009
-
Podpisový vzor - Jozef Kovalčík
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 29.7.2009
-
Živnostenský list z 26.2.2007
-
Zakladateľská listina z 21.2.2007
-
Vyhlásenie o splatení peňažných vkladov z 21.2.2007
-
Podpisový vzor - Ing. Denisa Grešková
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024