reklamná a propagačná činnosť, inzercia (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
public relations - činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
marketingová činnosť (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
spracovanie textových a obrazových predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
technicko-organizačné zabezpečenie konferencií, seminárov, školení, kurzov v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
technicko-organizačné zabezpečenie veľtrhov a výstav, kongresov, prezentácií a sympózií v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
sekretárske a kancelárske služby (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
vydavateľká činnosť periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 16.3.2007 do 9.12.2009)
Ďalsie právne skutočnosti
Obchodná spoločnosť cleo, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava, IČO : 36 753 319, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 45100/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 19.11.2008. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených rozhodnutím jediného spoločníka a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 31.07.2009. Obchodná spoločnosť cleo, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava, IČO : 36 753 319, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 45100/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 10.12.2009.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2007,Rozhodnutie jediného spoločníka 30.6.2008
ROZHODNUTIE podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorým Megr. Mária Mišovičová vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, 18.11.2008
Podpisový vzor likvidátora, Mgr. Mária Mišovičová, 20.11.2008
Podpisový vzor, Mgr. Mária Mišovičová, 1.3.2007
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/12444-2/CR1, 07.03.2007