LUGAZ Motorsport s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 45236/B
- Dátum vzniku
- 24.03.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
píliarska výroba, porez dreva, hoblovanie a impregnácia dreva (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
spracovanie drevnej triesky, pilín a ďalších drevných a celulóznych materiálov a hmôt (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
výroba komponentov z dreva (guľatina, panely, laty, brvná) (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, (veľkoobchod) (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, (maolobchod) (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
prieskum trhu (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojené s prenájmom (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
prenájom motorových vozidiel, strojov a strojných zariadení (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
pranie a žehlenie bielizne (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
-
vedenie účtovníctva (od 24.3.2007 do 23.11.2021)
- Uložené listiny
-
-
Spoločenská zmluva spoločnosti, 11.04.2008
-
PODPISOVÉ VZORY KONATEĽOV, Ján Ludvig, Branislav Ludvig, 11.04.2008
-
Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia spoločnosti, 11.4.2008
-
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, 20.6.2007
-
Spoločenská zmluva, 20.6.2007
-
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU, 5.3.2007
-
Podpisový vzor, Peter Ambrúz, 5.3.2007
-
Podpisový vzor, Richard Puchala, 5.3.2007
-
Spoločenská zmluva, 05.03.2007
-
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve, 21.3.2007
-
Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy, 5.3.2007
- Dátum aktualizácie
- 21.07.2024