FINESA farby s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21934/T
- Dátum vzniku
- 04.04.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
konzultačná, propagačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
školiaca činnosť v oblasti informačných technológií a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
prenájom strojov bez obsluhujúceho personálu (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
kopírovacie služby (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
výskum trhu a verejnej mienky (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
marketingové služby (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
kresličské a grafické práce na počítači (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
fotografické služby (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
-
maliarske a natieračské práce (od 4.4.2007 do 5.11.2012)
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Soňa Palicová na FINESA barvy s.r.o. zo dňa 15.5.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.5.2008
-
Zakladateľská listina - úplné znenie z 15.5.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Petr Závodský
-
účtovná závierka za rok 2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.11.2007
-
Zakladateľská listina o založení spoločnosti zo dňa 19.03.2007
-
Podpisový vzor konateľa - Soňa Palicová
-
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Miroslav Hodák
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/14763-2/CR1 zo dňa 26.03.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 19.03.2007
- Dátum aktualizácie
- 21.09.2024