CÍFER s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 45554/B
- Dátum vzniku
- 20.04.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
prevádzkovanie parkovísk slúžiacich na odstavenie viac ako 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
činnosť ekonomických a účtovných poradcov (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
vedenie účtovníctva (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
prieskum trhu (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
požičiavanie motorových vozidiel (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
nákup a predaj motorových vozidiel (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
-
upratovacie práce (od 20.4.2007 do 30.9.2016)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 32CbR/316/2013
-
Spoločenská zmluva, 03.09.2008
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 03.09.2008
-
Spoločenská zmluva, 12.9.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka,12.9.2007
-
Podpisový vzor, Jaroslava Drážďanská, Miroslav Štolfa, Jaroslav Fridrich, 12.9.2007
-
Zakladateľská listina, 2.3.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/14575-2/CR1, 20.03.2007
-
Podpisový vzor, Martin Chamr, 2.3.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 5.3.2007
- Dátum aktualizácie
- 21.07.2024