- Vložka číslo
- 45718/B
- Dátum vzniku
- 28.04.2007
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
masérske služby (od 12.9.2023)
-
poskytovanie služieb osobného charakteru (od 12.9.2023)
-
Služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 12.9.2023)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.2023)
-
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.2023)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 12.9.2023)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.2023)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.2023)
-
kancelárske a administratívne služby (od 12.9.2023)
-
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských akcií v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.2023)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 12.9.2023)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 12.9.2023)
-
zobraziť ukončené
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
kancelárske a administratívne služby (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/ (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských akcií v rozsahu voľnej živnosti (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 28.4.2007 do 11.9.2023)
- Spoločníci
-
-
Mgr. Peter Škoda
Zuzany Chalupovej 3981/10B
85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Mgr. Peter Škoda
Zuzany Chalupovej 3981/10B
85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 22.08.2023
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2011.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2. 4. 2007 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014
-
Spoločenská zmluva zo dňa 30.12.2014
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 2.4.2007
-
Listina o prijatí funkcie konateľa a podpisový vzor, Ing. Ján Guliš, 2.4.2007
-
Listina o prijatí funkcie konateľa a podpisový vzor, Ing. Martin Masár, 2.4.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/16760-2/CR1, 04.04.2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 2.4.2007
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024