DSGS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 20064/T
- Dátum vzniku
- 15.05.2007
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 17.9.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 19.7.2014)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 19.7.2014)
-
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 19.7.2014)
-
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 19.7.2014)
-
Výkon činnosti stavbyvedúceho (od 19.7.2014)
-
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 19.7.2014)
-
Reklamné a marketingové služby (od 19.7.2014)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 19.7.2014)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 19.7.2014)
-
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 19.7.2014)
-
Administratívne služby (od 19.7.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (od 15.5.2007)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (od 15.5.2007)
-
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (od 15.5.2007)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 15.5.2007)
-
inžinierska činnosť v stavebníctve (od 15.5.2007)
-
zobraziť ukončené
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 19.7.2014 do 20.1.2020)
-
Finančný leasing (od 19.7.2014 do 20.1.2020)
-
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 19.7.2014 do 20.1.2020)
-
výroba výrobkov z plastov (od 15.5.2007 do 16.9.2016)
-
prenájom strojov a malej mechanizácie (od 15.5.2007 do 16.9.2016)
-
výroba čistiarní odpadových vôd (od 15.5.2007 do 18.7.2014)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Tímea Fröhlich Szomolai
Ulica svätého Ladislava 7573/4
92901 Dunajská Streda
Slovensko
Vznik funkcie: 02.03.2021
-
Tomáš Szomolai
Žitnoostrovská 4462/1D
92901 Dunajská Streda
Slovensko
Vznik funkcie: 12.06.2014
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 15.03.2024
-
Prezenčná listina z MVZ z 15.03.2024
-
Spoločenská zmluva
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 1.3.2021
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Iván Gútay na Tímea Fröhlich Szomolai
-
Zápisnica z MVZ z 01.03.2021
-
Prezenčná listina z MVZ z 01.03.2021
-
Podpisový vzor konateľa Tímea Fröhlich Szomolai
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 16.12.2019
-
Dodatok zo dňa 16.12.2019 k spoločenskej zmluve
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z MVZ z 02.09.2016
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Tomáš Szomolai na Ing. Iván Gútay
-
Podpisové vzory konateľov Ing. Iván Gútay, Tomáš Szomolai
-
Prezenčná listina z MVZ 02.09.2016
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z MVZ z 16.07.2014
-
Upravený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Listina prítomných
-
Vyhlásenie správcu vkladov 1
-
Vyhlásenie správcu vkladov 2
-
Vyhlásenie konateľa o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu
-
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladov a základného imania 2
-
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladov a základného imania 1
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 24.06.2014
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.06.2014
-
Podpisový vzor konateľa Tomáš Szomolai
-
Zápisnica č. 1 z MVZ z 12.06.2014
-
Zápisnica č. 2 z MVZ z 12.06.2014
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Listina prítomných č. 1
-
Listina prítomných č. 2
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ernest Szomolai, Ing. Jozef Žiška, EKOPROGRES - výrobné družstvo na Tomáš Szomolai
-
Vzdanie sa funkcie Ing. Ernest Szomolai
-
Vzdanie sa funkcie Štefan Mičo
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Vyhlásenie
-
Výkaz ziskov a strát + Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2007
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Štefan Mičo
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ernest Szomolai
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024