LEXMAN, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 47151/B
- Dátum vzniku
- 27.07.2007
- Konanie menom spoločnosti
- Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb (od 23.7.2010)
-
počítačové služby (od 23.7.2010)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 27.7.2007)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 27.7.2007)
-
administratívne práce (od 27.7.2007)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 27.7.2007)
-
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software ) (od 27.7.2007)
-
počítačová grafika a fotografické služby (od 27.7.2007)
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadaní, výpočtovej techniky a iných hnuteľných vecí (od 27.7.2007)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, seminárov, školení, kurzov a výstav (od 27.7.2007)
-
preklady a tlmočenie z a do jazyka slovenského, nemeckého, ruského, anglického, španielskeho a českého (od 27.7.2007)
-
zobraziť ukončené
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
čistenie kanalizačných systémov (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
inžinierske činnosti v investičnej výstavbe (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 12.11.2008 do 22.7.2010)
-
čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
kúpa, sprostredkovanie a predaj nových a jazdených motorových vozidiel a pohonných hmôt (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
poradenstvo v obchodovaní a službách (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - správa budov (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
obstarávateľské služby súvisiace so správou nehnuteľností (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
prevádzka auto - umyvárne a čistenie interiérov vozidiel (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
prevádzkovanie cestovnej kancelárie - zodpovedný zástupca Mgr. Martin Prokop (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
záhradnícke a sadové práce v rozsahu voľnej živnosti (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
zemné a výkopové práce (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) - zodpovedný zástupca Mgr. Martin Prokop (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
poradenská služba a dodávanie technického vybavenia počítača (hardware) (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
kopírovacie práce (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
reklamná a propagačná a výstavnícká činnosť (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
spracovanie a výroba reklamných návrhov a predmetov (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
-
automatizované spracovanie údajov (od 27.7.2007 do 22.7.2010)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Martin Cetkovský
Svidnícka 21
82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Vznik funkcie: 03.06.2020
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2013.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07., 25.07.2010
- Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 22.12.2009. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 10.03.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2010.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.9.2008.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.6.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
zakladatelska_listina_dodatok_1_LEXMAN_6_2020.asice
-
Rozhodnutie_spolocnika_zmena_konatela_LEXMAN_6_2020.asice
-
Podpisovy_vzor_konatel_novy.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie_spolocnika.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
účtovná závierka 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
-
účtovná závierka za rok 2011
-
Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-4/CCJ , 25.09.2008
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-5/CCJ , 25.09.2008
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-3/CCJ , 25.09.2008
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-10/CCJ , 25.09.2008
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-9/CCJ , 25.09.2008
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-8/CCJ , 25.09.2008
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-7/CCJ , 25.09.2008
-
Živnostenský list, OŽP-B/2008/02745-6/CCJ , 25.09.2008
-
Zápisnica o uznesení valného zhromaždenia,16.10.2008
-
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti, 22.09.2008
-
Spoločenská zmluva, 6.6.2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-B/2007/01709-2/CR1, 12.6.2007
-
Podpisový vzor Mgr. Martin Prokop, 10.7.2007
-
Podpisový vzor Róbert Kordoš, 10.7.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 18.6.2007
- Dátum aktualizácie
- 20.07.2024
- Domény
-