Sovig, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 47421/B
- Dátum vzniku
- 16.08.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 16.8.2007 do 16.4.2018)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.8.2007 do 16.4.2018)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek v rozsahu voľnej živnosti (od 16.8.2007 do 16.4.2018)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 16.8.2007 do 16.4.2018)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 16.8.2007 do 16.4.2018)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Obchodná spoločnosť Sovig, s.r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 36 819 239 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 47421/B sa vymazáva z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 32CbR/179/2015 - 10
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
účtovná závierka 2012, vyhlásenie
-
Účtovná závierka 2011, Vyhlásenie
-
Zakladateľská listina z 12.5.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.5.2011
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.06.2011
-
účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Výročná správa za rok 2008
-
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009
-
Rozhodnutie jediného zakladateľa, 05.09.2008
-
Zakladateľská listina spoločnosti, 05.09.2008
-
Výročná správa za rok 2007
-
Podpisový vzor, Gudmund Kristensen, 19.12.2007
-
Podpisový vzor, Adela Vrablecová, 19.12.2007
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 19.12.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 19.12.2007
-
Zakladateľská listina o založení obchodnej spoločnosti, 26.07.2007
-
Živnostenský list, OŽP-A/2007/34162-2/CRI , 06.08.2007
-
Podpisový vzor, Ing.Vladimír Ižo, 30.07.2007
- Dátum aktualizácie
- 23.07.2024