Me-Ko, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 20713/N
- Dátum vzniku
- 22.09.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
obchodná činnosť (maloobchod a veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
sprostredkovanie dopravy, obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľných živností (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
podnikateľské, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
finančný leasing (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
prenájom strojov, prístrojov, dopravných zariadení, motorových vozidiel a športových potrieb (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
-
maliarske, natieračské, sklenárske práce a tapetovanie (od 22.9.2007 do 30.7.2012)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR 224/2011-23 zo dňa 03.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2012, bola zrušená obchodná spoločnosť Me-Ko, s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vložka č. 20713/N sa vymazáva dňom 31.07.2012 obchodná spoločnosť Me-Ko, s.r.o. so sídlom Baštová 28, 945 01 Komárno, IČO: 36 837 181 ( t. času bez sídla ).
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra 29CbR/224/2011-23
-
SZ
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľov Zsolt Medveczki a Szabolcs Péter Kovács
-
ŽL
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024