Viridis & Victus s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 20802/N
- Dátum vzniku
- 06.10.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
ekonomické, účtovné, organizačné a podnikateľské poradenstvo (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
administratívne a sekretárske práce (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
automatizované spracovanie údajov (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
služby súvisiace s databázami (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
-
organizovanie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2007 do 12.7.2022)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27CbR/20/2021-31 zo dňa 23.06.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť Viridis & Victus s.r.o. so sídlom Družstevná 8, Komárno 945 01, IČO: 36 844 101, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 20802/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňa 13.07.2022.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 20/2021 - 31
-
Uznesenie OS Nitra
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za r. 2012
-
Účtovná závierka za r. 2011
-
Účtovná závierka za r.2010
-
Účtovná závierka za r.2008
-
Účtovná závierka za r.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Jenő Tóth, Dr. Ágnes János
-
ŽL
-
SZ
- Dátum aktualizácie
- 28.09.2024