Grab-Ash, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 56035/L
- Dátum vzniku
- 19.10.2007
- Konanie menom spoločnosti
- Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac ako jedného konateľa, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "konateľ".
- Predmety činnosti
-
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 20.1.2018)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 20.1.2018)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 20.1.2018)
-
reklamné a marketingové služby (od 20.1.2018)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 20.1.2018)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 20.1.2018)
-
faktoring a forfaiting (od 20.1.2018)
-
finančný lízing (od 20.1.2018)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť) (od 20.1.2018)
-
zobraziť ukončené
-
kúpa a predaj káblov a káblových výrobkov, elektrických a osvetľovacích výrobkov, káblových doplnkov (káblové objímky, ukončenia), káblových obalov (kotúče, palety) (od 19.10.2007 do 19.1.2018)
-
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prípojných vozidiel (od 19.10.2007 do 19.1.2018)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie spoločníka z 30/5/18
-
Podpisový vzor: Ing.JUDr. Juraj Jurišta
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Podpisový vzor: Mgr.A.Stročka
-
Rozhodnutie spoločníka z 21/12/17
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Rozhodnutie spoločníka z 7/12/16
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.doc
-
účtovná závierka 2011+poznámky
-
účtovná závierka 2012+poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
-
Podpisový vzor: A.Pihler
-
Rozhodnutie spoločníka z 27/3/13
-
účtovná závierka za rok 2011 + poznámky
-
Účtovná závierka 2010+Poznámky+SNA+Vyhlásenie konateľa
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Odvolanie z funkcie konateľa - Ing. František Čirka
-
Podpisový vzor konateľa - Borys Tolinski
-
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Vyhlásenie
-
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008 + Správa audítora
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 4.6.2008
-
Zakladateľská listina - úplné znenie z 17.7.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Úradný záznam ŽL
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. František Čirka
-
Podpisový vzor konateľa - Szarych Szeregów
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Živnostenský list
-
Plnomocenstvo
-
Zakladateľská listina
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024