BELRUS, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 49506/B
- Dátum vzniku
- 13.12.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
výkopové a zemné práce (od 29.10.2008 do 29.9.2009)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 29.10.2008 do 29.9.2009)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
nákup a predaj motorových vozidiel (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti reklamy, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
kúpa a predaj kovov v rozsahu voľných živností (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
predaj strojov (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 13.12.2007 do 29.9.2009)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.09.2009 č.k. 32CbR/151/09, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2009 súd zrušuje obchodnú spoločnosť BELRUS, s.r.o., so sídlom Martinčekova 32, 821 01 Bratislava, IČO: 36 854 964 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 49506/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BELRUS, s.r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 30.09.2009.
- Uložené listiny
-
-
ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia spoločnosti, 2.12.2008
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 15.10.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2008/46106-2-3, 20. 10. 2008
-
ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia konaného dňa 14.10.2008
-
Živnostenský list zo dňa 1.10.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 5.11.2007
-
Podpisový vzor - Ing. Štefan Rusnák
- Dátum aktualizácie
- 31.08.2024