RLB s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 18383/R
- Dátum vzniku
- 23.10.2007
- Konanie menom spoločnosti
- samostatne
- Predmety činnosti
-
-
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 24.7.2018)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 24.7.2018)
-
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 24.7.2018)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 24.7.2018)
-
Informatívne testovanie, meranie, analýza a kontroly (od 24.7.2018)
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 24.7.2018)
-
Administratívne služby (od 24.7.2018)
-
Podnikanie v oblasti nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (od 24.7.2018)
-
Kuriérske služby (od 24.7.2018)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 26.2.2015)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 26.2.2015)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 26.2.2015)
-
Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov predložených návrhov (od 26.2.2015)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 26.2.2015)
-
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 26.2.2015)
-
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek (od 26.2.2015)
-
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 26.2.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 23.10.2007)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 23.10.2007)
-
predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 23.10.2007)
-
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 23.10.2007)
-
zobraziť ukončené
-
prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 23.10.2007 do 23.7.2018)
-
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (od 23.10.2007 do 31.5.2012)
-
reklamné činnosti (od 23.10.2007 do 31.5.2012)
-
marketing a manažment (od 23.10.2007 do 31.5.2012)
-
faktoring a forfaiting (od 23.10.2007 do 31.5.2012)
-
prezentácia firiem a výrobkov verejnosti (od 23.10.2007 do 31.5.2012)
-
organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 23.10.2007 do 31.5.2012)
-
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 23.10.2007 do 31.5.2012)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Matej Bulko
174
91311 Veľké Bierovce
Slovensko
Vznik funkcie: 28.01.2019
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť mala do dátumu 23.10.2007 nesprávne pridelené IČO 36 849 898 .
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Podpisový vzor
-
Zakladatelska listina
-
Rozhodnutie jediného spoločníka VS Solution s.r.o.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka Royal-Stav, s.r.o.
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Zakladateľská listina
-
Živnostenský list
-
Osvedčenie
-
Zápisnica z MVZ
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
MVZ nadobúdateľa
-
Živn. list
-
Súhlas s menovaním do funkcie konateľa - Vavrinčík
-
Súhlas s menovaním konateľa - Slávik
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Nové úplné znenie SZ
-
ÚZ spoločenskej zmluvy
-
Podpisový vzor - Hossein Jaberi Garashi
-
Zápisnica z VZ
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Úplné znenie spol. zmluvy
-
Rozhodnutie spoločníkov
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Spoločenská zmluva
-
Podpisový vzor konateľa - MUDr.Mohammad Reza Djaberi Gerashi
-
Prehlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024
- Domény
-