výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW (od 3.11.2007 do 4.7.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.11.2007 do 4.7.2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 3.11.2007 do 4.7.2011)
reklamná a propagačná činnosť (od 3.11.2007 do 4.7.2011)
recyklácia druhotných surovín (od 3.11.2007 do 4.7.2011)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (od 3.11.2007 do 4.7.2011)
Uložené listiny
Zápisnica z VZ
Konečná správa o priebehu likvidácie
Účtovná závierka k 11.05.2011
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
Vyhlásenie konateľa
Účtovná závierka k 31.12.2009
Spoločenská zmluva - úplné znenie
Zápisnica z VZ 21.10.2010
Podpisový vzor likvidátora - Jánoš Tárnok
Zápis z VZ 24.09.2008
Zmluva o prevode obchodného podielu z Uwe Karl Alois Steen na Láslo Tárnok