HOTEL FITT, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19810/L
- Dátum vzniku
- 01.12.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.12.2007 do 31.5.2010)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.12.2007 do 31.5.2010)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.12.2007 do 31.5.2010)
-
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 1.12.2007 do 31.5.2010)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 1.12.2007 do 31.5.2010)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Jediný spoločník obchodnej spoločnosti HOTEL FITT, s.r.o., so sídlom Orgovánová 18, 010 09 Žilina, IČO: 43 853 081, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 21.05.2010 rozhodol o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení s obchodnou spoločnosťou ZVARMONT - PLUS Žilina, spol. s r.o., so sídlom Orgovánová 23/5, 010 09 Žilina, IČO: 36 401 919, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom. Na základe tejto skutočnosti a predloženej zmluvy o zlúčení sa obchodná spoločnosť HOTEL FITT, s.r.o., so sídlom Orgovánová 18, 010 09 Žilina, IČO: 43 853 081 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 01.06.2010 VYMAZÁVA.
- Uložené listiny
-
-
účtovná závierka 2009 + poznámky
-
účtovná závierka k 31/5/2010 + poznámky
-
NZ 17996/2010 zo dňa 21/5/2010 - zmluva o zlúčení spoločosti ZVARMONT-PLUS Žilina, spol. s r.o ako nástupnícka spočnosť a HOTEL FITT sro ako zanikajúca spoločnosť
-
zápisnica z VZ spoločnosti ZVARMONT-PLUS Žilina, spol. s r.o. a rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti HOTEL FITT sro zo dňa 21.5.2010
-
zápisnica z VZ spoločnosti ZVARMONT-PLUS Žilina, spol. s r.o. a rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti HOTEL FITT sro zo dňa 10/5/2010
-
Účtovná závierka 2007
-
Účtovná závierka 2008
-
Zakladateľská listina zo 8.11.2007
-
Podpisový vzor Štefan Rapan
-
Živnostenský list zo 20.11.2007 - 5x
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 31.08.2024