Reemsta s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 53761/B
- Dátum vzniku
- 01.01.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
faktoring a forfaiting (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí - leasing (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
vedenie účtovníctva (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 1.1.2008 do 22.4.2015)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 568/2015, Nz 12640/2015, NCRIs 13083/2015 zo dňa 16.04. 2015.
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2009
-
Rozhodnutie Reemsta.zep
-
Rozhodnutie Salón.zep
-
Rozhodnutie Šoltés.zep
-
Zápisnica DEBET INVEST.zep
-
Zápisnica Ramako.zep
-
Zápisnica SG.zep
-
Notárska zápisnica DEBET INVEST.zep
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Spoločenská zmluva zo dňa 19.11.2013
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2013
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Rozhodntuie jediného spoločníka z 30.06.2010
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 30.06.2010
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 6.5.2008
-
Zakladateľská listina - úplné znenie z 6.5.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Richard Bagin
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.2.2008
-
Zakladateľská listina z 13.2.2008
-
Zakladateľská listina z 11.12.2007
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Klaudia Galbová
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 11.12.2007
- Dátum aktualizácie
- 17.07.2024