VBC Real spol. s r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 49968/B
- Dátum vzniku
- 09.01.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/ (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
čistiace a upratovacie práce (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
prenájom motorových vozidiel (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
prenájom hnuteľného tovaru (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
kancelárske a sekretárske služby (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
fotografické služby (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
rozpočtárske práce v stavebníctve (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
výkon činnosti stavebného dozoru (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
usporiadanie kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 29.1.2008 do 3.11.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 9.1.2008 do 3.11.2022)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 9.1.2008 do 3.11.2022)
-
činnosť ekonomických a účtovných poradcov (od 9.1.2008 do 3.11.2022)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 9.1.2008 do 3.11.2022)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 9.1.2008 do 3.11.2022)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť vymazaná v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku .
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Súvaha a výkaz za rok 2010
-
Súvaha a výkaz za rok 2011
-
Súvaha a výkaz za rok 2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.6.2008
-
Uplné znenie zakladateľskej listiny, 22.1.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 14.1.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Slavomír Sopirják
-
Živnostenský list, č. OŽP-A/2007/04066-2-13/CR1, 21.1.2008 (12ks)
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/55410-2,3,4,5,6/CR1 - zo dňa 21.12.2007
-
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Juraj Kavacký
-
Zakladateľská listina zo dňa 12.12.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 12.12.2007
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024
- Domény
-