ENSLUMEN s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22010/N
- Dátum vzniku
- 11.04.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
počítačové služby (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
vydavateľská činnosť (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
reklamné a marketingové služby (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
administratívne služby (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 30.1.2010 do 31.8.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 11.4.2008 do 31.8.2022)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 11.4.2008 do 31.8.2022)
-
prenájom automobilov (od 11.4.2008 do 31.8.2022)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27CbR/77/2021 – 33 zo dňa 03.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti ENSLUMEN s.r.o., so sídlom Hradná 3, 945 01 Komárno, IČO: 44 106 734, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 22010/N bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 22010/N sa v y m a z u j e dňom 01.09.2022 obchodná spoločnosť ENSLUMEN s.r.o., so sídlom Hradná 3, 945 01 Komárno, IČO: 44 106 734.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra
-
Rozhodnutie spoločníka
-
ZL
-
Výpis zo ŽR
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
ZL - úplné znenie
-
Podpisový vzor konateľa- István Adresik
-
Dodatok č.2
-
Podpisový vzor konateľa Almássy Szabolcs
-
Podpisový vzor konateľa Lajos Farkas
-
Dodatok č.1
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa Kristína Práznovská
-
ŽL
- Dátum aktualizácie
- 29.07.2024