Swiss credit s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22144/T
- Dátum vzniku
- 20.06.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 13.3.2010 do 31.12.2013)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
záložne (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
vydavateľská činnosť (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
sprostredkovanie v oblasti obchodu (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
reklamné a marketingové služby (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
leasingová činnosť (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
správa bytového a nebytového fondu (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
finančný leasing (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
faktoring a forfaiting (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 20.6.2008 do 31.12.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Rozhodnutie spoločníka
-
Dodatok k rozhodnutiu spoločníka
-
Zápisnica z vz
-
Rozhodnutie spoločnka
-
Zmluva o zlúčení
-
Notárska zápisnica č N3324/2013, Nz 481/2013, NCRls 48958/2013
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Vyhlásenie 30.11.2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Vyhlásenie 30.06.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Podpisový vzor konateľa Bc. Marek Cifra
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. Radovan Cifra
-
Zápisnica z MVZ
-
Zápisnica z MVZ 29.01.2009
-
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
-
Spoločenská zmluva z 3.6.2008
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie správcu vkladov z 3.6.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Marián Klanica
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024