Moravia Invest s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 83074/B
- Dátum vzniku
- 30.07.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 9.7.2009 do 30.7.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 30.7.2008 do 30.7.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 30.7.2008 do 30.7.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 30.7.2008 do 30.7.2013)
-
správa bytového a nebytového fondu (od 30.7.2008 do 30.7.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 30.7.2008 do 30.7.2013)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.7.2008 do 30.7.2013)
-
upratovacie a čistiace práce (od 30.7.2008 do 30.7.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmluva o zlúčení zo dňa 16.07.2013 vo forme notárskej zápisnice N 446/2013, Nz 23937/2013, NCRIs 24443/2013.
- Uložené listiny
-
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Zmluva o prevode OP z Igor Cívka na Marián Štanda
-
Zmluva o prevode OP z Marek Horák na Marián Štanda
-
Zápisnica z MVZ 15.05.2012
-
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad Cívka
-
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad Horák
-
Vyhlasenie o prevzatí nového záväzku na vklad Horské bydlení s.r.o.
-
Vyhlásenie konateľa spoločnosti o splatení vkladov
-
zápisnica z MVZ 01.12.2010
-
zapisnica z MVZ 01.12.2010
-
zmluva o prevode obch. podielu
-
uplne znenie spol. zmluvy
-
Zápisnica z MVZ 12.04.2011 v 10.00 hod.
-
Zápisnica z MVZ 12.04.2011 v 11.00 hod.
-
Zmluva o prevode častí obchodných podielov
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Zápisnica z MVZ 25.09.2009
-
Zápisnica z MVZ 25.09.2009 II.
-
Zmluva o prevode častí obchodných podielov z Marek Horák a Igor Cívka na Horské bydlení s.r.o.
-
Zápisnica z MVZ
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Živnostenský list
-
Spoločenská zmluva z 15.7.2008
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 15.7.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Marek Horák
-
Podpisový vzor konateľa - Igor Cívka
-
Podpisový vzor konateľa - Michal Magula
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024