ViaScor s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22380/T
- Dátum vzniku
- 06.08.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
reklamné činnosti (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
zabezpečovanie, organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých, športových a motoristických podujatí a festivalov (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
agentúrna činnosť (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
podnikateľské poradenstvo (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
nahrávanie zvukových nosičov, predaj a distribúcia nahraných nosičov (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
nahrávanie spoločenských udalostí videokamerou (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (čistiace a upratovacie služby) (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
-
prevádzkovanie a prenájom garáží, parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá (od 6.8.2008 do 14.7.2021)
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie OS TT 14CbR/156/2012 - 10
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 22.10.2008
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Martin Nedorost na Mgr. Viola Boledovičová zo dňa 22.10.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Viola Boledovičová
-
Písomné vyhlásenie jediného spoločníka z 22.10.2008
-
Zakladateľská listina - úplné znenie z 22.10.2008
-
Zakladateľská listina z 1.8.2008
-
Živnostenské listy
-
Písomné vyhlásenie jediného spoločníka z 1.8.2008
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 1.8.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Martin Nedorost
- Dátum aktualizácie
- 02.07.2024