CI Invest s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 61599/B
- Dátum vzniku
- 04.09.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 8.9.2009 do 20.6.2013)
-
sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 8.9.2009 do 20.6.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
faktoring a forfaiting (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
reklamné a marketingové služby (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
finančný leasing (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
vnútroštátna taxislužba (od 4.9.2008 do 20.6.2013)
-
poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky (od 4.9.2008 do 7.9.2009)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.04.2013 pod č. 34CbR/245/2011, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť CI Invest s.r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť CI Invest s.r.o., so sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44 333 447, zapísaná v odd. Sro, vložka č. 61599/B.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie 34CbR/245/2011 zo dňa 19.4.2013
-
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 11.8.2009
-
Dodatok č. 2 k zakladaľskej listine zo dňa 01.07.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2009
-
Podpisový vzor konateľa - Dagmar Mészárosová, zo dňa 11.8.2009
-
Výpis zo živnostenského registra č. 210-24851, zo dňa 31.8.2009
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine
-
Zápisnica z VZ 27.10.2009
-
Podpisový vzor konateľa - Sándor Lengyel
-
Rozhodnutie spoločníka
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa - Peter Čiba
-
Zakladateľská listina z 1.7.2008
-
Koncesné listiny
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie správcu vkladov z 1.7.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Iveta Kádár
- Dátum aktualizácie
- 02.07.2024