STAV-TREN spol. s r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21070/R
- Dátum vzniku
- 12.12.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
reklamné a marketingové služby (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
faktoring a forfaiting (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
finančný leasing (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
predaj tovaru prostredníctvom internetu (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
čistiace a upratovacie práce (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
-
murárstvo (od 12.12.2008 do 12.6.2012)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/72/2011-25 zo dňa 27. marca 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2012, súd zrušil obchodnú spoločnosť bez likvidácie.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Trenčín 28CbR/72/2011-25
-
Zápisnica z MVZ
-
Podpisový vzor konateľa - Ľudovít Filo
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Spoločenská zmluva
-
Výpis zo živ. registra
-
Podpisový vzor konateľa - Michal Panák
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 30.06.2024