POST-TURI, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 43672/N
- Dátum vzniku
- 07.03.2009
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
počítačové služby (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
administratívne služby (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
vedenie účtovníctva (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
-
čistiace a upratovacie služby (od 7.3.2009 do 3.6.2020)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 23CbR/71/2018-42 zo dňa 13.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020, bola zrušená obchodná spoločnosť POST-TURI, s. r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.43672/N sa v y m a z u j e dňom 04.06.2020 obchodná spoločnosť POST-TURI, s.r.o., so sídlom Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo t.č. bez sídla , IČO: 44 654 537 .
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra
-
Zakladateľská listina úplné znenie z 23.03.2018.zep
-
Vzorový podpis konateľa spoločnosti z 23.03.2018.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.03.2018.zep
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 01.06.2017
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z András Hizsko na Tibor Konda
-
Podpisový vzor konateľa Tibor Kondacs
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Zápisnica z MVZ z 03.03.2017
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Krzysztof Kot na András Hizsko
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 03.03.2017
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 21.12.2015
-
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
-
Vyhlásenie konateľa o splatení základného imania
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z András Hizsko na Krzysztof Kot
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 09.03.2015
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Branislav Frišo na András Hizsko
-
Podpisový vzor konateľa András Hizsko
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Zápisnica z VZ 01.11.2011
-
Zápisnica z VZ 27.04.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Zápisnica z VZ
-
Zakladateľská listina
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Branislav Frišo
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024