ZETA CORPORATION s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 90553/B
- Dátum vzniku
- 10.07.2009
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
počítačové služby (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
čínnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
faktoring a forfaiting (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
-
administratívne služby (od 10.7.2009 do 15.5.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 36CbR/175/2015-15
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
účtovná závierka za rok 2011
-
ZL ZETA CORPORATION s.r.o.
-
zapis z VZ
-
dodatok ZETA
-
uplne znenie zak. listiny ZETA
-
rozhodnutie ZETA
-
Podpis vzor ZETA
-
zakladateľská listina
-
zakladateľská listina úplné znenie
-
rozhodnutie spoločníka
-
dodatok č.1
-
podpisový vzor
-
zakladateľská listina-úplné znenie
-
podpisový vzor-Robert Roháľ zo dňa 05.08.2009
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.08.2009
-
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
-
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
-
podpisový vzor-Tomáš Trella zo dňa 24.06.2009
-
vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 24.06.2009
- Dátum aktualizácie
- 25.07.2024