FreiCorp s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 31606/R
- Dátum vzniku
- 16.07.2009
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Čistiace a upratovacie služby (od 25.10.2017)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nahnuteľností (realitná činnosť) (od 2.2.2016)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 2.2.2016)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 2.2.2016)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 2.2.2016)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 2.2.2016)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 2.2.2016)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 14.11.2014)
-
Sťahovacie služby (od 14.11.2014)
-
reklamné a marketnigové služby (od 21.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 16.7.2009)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 16.7.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 16.7.2009)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 16.7.2009)
-
administratívne služby (od 16.7.2009)
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 21.1.2011 do 13.11.2014)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Tomáš Freimann
Údernícka 335/18
97251 Handlová
Slovensko
Vznik funkcie: 30.10.2014
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2015
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2014 a 30.10.2014.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2012.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.01.2012.
- Zmena obchodného mena z Aurelius, s. r. o. na BELLEUS Properties, s. r. o.
- Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.7.2009 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
ÚZ zakladateľskej listiny
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
rozhodnutie jediného spoločníka
-
úplné znenie ZL
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
rozhodnutie jedineho spolocnika
-
uplne znenie ZL
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
osvedcenie o zivnostenskom opravneni
-
uplne znenie zakladatelskej listiny
-
Uplne znenie zakladatelskej listiny zo dňa 23.1.2015
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dňa 23.1.2015
-
Plnomocenstvo pre JUDr. Juraja Gabriša
-
Potvrdenie o ukonceni podnikania zo dňa 17.10.2011
-
Zakladatelska listina zo dňa 30.10.2014
-
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni zo dňa 17.10.2011
-
Podpisovy vzor konateľa - Tomáš Freimann, zo dňa 30.10.2014
-
Zapisnica a prezenčná listina zo dňa 16.10.2014
-
Zapisnica a prezenčná listina zo dňa 30.10.2014
-
účtovná závierka 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 29.5.2012
-
Zápisnica z valného zhromaždenia a prezenčná listina zo dňa 29.5.2012
-
Uplne znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 23.1.2012
-
Zapisnica z Valného zhromaždenia a prezenčná listina zo dňa 23.1.2012
-
Vzdanie sa funkcie konatela PhDr. Roman Citterberg, zo dňa 20.1.2012
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2011
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Spoločenská zmluva zo dňa 4.1.2011
-
Zápisnica a prezenčná listina zo dňa 4.1.2011
-
Podpisovy vzor konatela - Marián Kralovič, zo dňa 4.1.2011
-
Rozhodnutie spolocnika zo dňa 4.1.2011
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 5.1.2011
-
Účtovná závierka 07/2009 - 12/2009, Rozhodnutie
-
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
-
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
-
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
-
Podpisovy vzor konatela
- Dátum aktualizácie
- 28.09.2024