MPS REAL, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24170/T
- Dátum vzniku
- 08.08.2009
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 30.6.2011 do 30.10.2015)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Reklamné a marketingové služby (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Finančný leasing (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Faktoring a forfaiting (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Vedenie účtovníctva (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Administratívne služby (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ) (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Textilná výroba (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Odevná výroba (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 8.8.2009 do 30.10.2015)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 25CbR/107/2014-4
-
rozhodnutie jedineho vlastnika
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Mária Paráková na Ing. Michaela Masaryková
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Michaela Masaryková
-
Prehlásenie konateľa - Paráková
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode časti OP- Paráková
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Zakladateľská listina
-
Živnostenský list
-
Živnostenský list 2
-
Živnostenský list 3
-
Živnostenský list 4
-
Živnostenský list 5
-
Živnostenský list 6
-
Živnostenský list 7
-
Živnostenský list 8
-
Živnostenský list 9
-
Živnostenský list 10
-
Živnostenský list 11
-
Živnostenský list 12
-
Živnostenský list 13
-
Živnostenský list 14
-
Živnostenský list 15
-
Živnostenský list 16
-
Živnostenský list 17
-
Prehlásenie správcu vkladu
-
Plnomocenstvo
-
Podpisový vzor konateľa - Mária Paráková
- Dátum aktualizácie
- 25.07.2024