MR Elektro, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 112760/B
- Dátum vzniku
- 12.09.2009
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.9.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.9.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.9.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 12.9.2009)
-
počítačové služby (od 12.9.2009)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 12.9.2009)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.9.2009)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 12.9.2009)
-
fotografické služby (od 12.9.2009)
-
zobraziť ukončené
-
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 12.9.2009 do 20.6.2016)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (od 12.9.2009 do 20.6.2016)
-
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 12.9.2009 do 20.6.2016)
-
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 12.9.2009 do 20.6.2016)
-
opravy vyhradených technických zariadení elektrických (od 12.9.2009 do 20.6.2016)
-
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie (od 12.9.2009 do 20.6.2016)
-
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 12.9.2009 do 20.6.2016)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Krisztián Szabó
Kertalja út. 5
Pázmándfalu
Maďarsko
Vznik funkcie: 08.06.2016
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z VZ z 07.06.2016
-
Zakladateľská listina
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Miroslav Hrčka na Krisztián Szabó
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Rudolf Škrabák na Krisztián Szabó
-
Podpisový vzor konateľa Krisztián Szabó
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Zápisnica z VZ
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Maroš Sládek na Miroslav Hrčka
-
Podpisový vzor konateľa Miroslav Hrčka
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Spoločenská zmluva
-
Výpis ŽR
-
Podpisový vzor konateľa - Rudolf Škrabák
-
Podpisový vzor konateľa - Maroš Sládek
- Dátum aktualizácie
- 27.07.2024