DEMOSTAV Consulting s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 62251/B
- Dátum vzniku
- 29.12.2009
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.12.2009 do 25.2.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 29.12.2009 do 25.2.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 29.12.2009 do 25.2.2013)
-
reklamné a marketingové služby (od 29.12.2009 do 25.2.2013)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 29.12.2009 do 25.2.2013)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 29.12.2009 do 25.2.2013)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 29.12.2009 do 25.2.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Obchodná spoločnosť DARION s. r. o., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO : 45 001 057, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 60846/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 88/2013, Nz 4012/2013 zo dňa 06.02.2013 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti DEMOSTAV Consulting s.r.o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, IČO : 45 327 505, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 62251/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
- Uložené listiny
-
-
zapisy z VZ
-
zmluva o zluceni
-
navrh zmluvy o zluceni
-
účtovná závierka za rok 2011
-
Súvaha a výkaz za rok 2010
-
Zakladatelska listina zo dňa 15.2.2011
-
Zapis z rozhodnutia jedineho spolocnika Emiros zo dňa 15.2.2011
-
Podpisovy vzor konateľa - Tibor Knapp, zo dňa 15.2.2011
-
Zakladatelska listina Emiros zo dňa 13.9.2010
-
Zapis z rozhodnutia jedineho spolocnika zo dňa 13.9.2010
-
Podpisovy vzor - Štefan Meliška, zo dňa 13.9.2010
-
Zakladateľská listina Emiros zo dňa 30.4.2010
-
Zápis z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30.4.2010
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Karol Chovanec, zo dňa 30.4.2010
-
Zakladateľská listina zo dňa 3.12.2009
-
Živnostenský list zo dňa 7.12.2009
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 3.12.2009
-
Podpisový vzor konateľa - Štefan Meliška zo dňa 3.12.2009
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024