MILIA s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24883/T
- Dátum vzniku
- 06.01.2010
- Konanie menom spoločnosti
- samostatne
- Predmety činnosti
-
-
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (od 5.5.2021)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 5.5.2021)
-
Prevádzkovanie výdajne stravy (od 5.5.2021)
-
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 5.5.2021)
-
Ubytovacie služby s poskytnutím prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 5.5.2021)
-
Kuriérske služby (od 5.5.2021)
-
čistiace a upratovacie služby (od 16.1.2018)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 16.1.2018)
-
skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 16.1.2018)
-
sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta (od 17.11.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 17.11.2017)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 17.11.2017)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 17.11.2017)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 17.11.2017)
-
administratívne služby (od 17.11.2017)
-
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.11.2017)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 17.11.2017)
-
Agentúra dočasného zamestnávania (od 25.9.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 6.1.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 6.1.2010)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 6.1.2010)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 6.1.2010)
-
zobraziť ukončené
-
pánske, dámske a detské kaderníctvo (od 6.1.2010 do 18.6.2014)
-
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 6.1.2010 do 18.6.2014)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Szilárd Klempa
Žitnoostrovská 1318/35
92901 Dunajská Streda
Slovensko
Vznik funkcie: 06.09.2021
-
PhDr. Eva Bugárová
Žitnoostrovská 1318/35
92901 Dunajská Streda
Slovensko
Vznik funkcie: 23.03.2018
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z VZ z 15.11.2021
-
Podpisový vzor konateľa Szilárd Klempa
-
Zápisnica z VZ z 06.09.2021
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Žaneta Dudová na Szilárd Klempa
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z VZ z 09.04.2021
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Úradný záznam - ŽR
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podisový vzor konateľa PhDr. Eva Bugárová
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z PhDr. Eva Bugárová na Žaneta Dudová
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Eva Patková
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Marta Benkóczka na PhDr. Eva Bugárová
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z VZ z 26.04.2017
-
Listina prítomných na VZ 26.04.2017
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Zoltán Fónod na Marta Benkóczka
-
Podpisový vzor konateľa Marta Benkóczka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
-
Rozhodnutie
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Listina prítomných
-
Zápisnica z VZ z 02.06.2014
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Zoltán Fónod
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Gabriel Kovács, Marcela Kovács na Ing. Zoltán Fónod
-
Spoločenská zmluva
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Gabriel Kovács
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024