NEXFAR FS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 103621/B
- Dátum vzniku
- 18.03.2010
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
sťahovacie služby (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
skladovanie (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
faktoring a forfaiting (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
reklamné a marketingové služby (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 18.3.2010 do 8.1.2016)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 28.04.2017, právoplatné dňom 05.06.2017, č. k.: 36CbR/27/2016, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť NEXFAR FS s. r. o., so sídlom Andrusovova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 45 403 147 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť NEXFAR FS s. r. o., so sídlom Andrusovova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 45 403 147, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 103621/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.9.2012
-
uznesenie 36CbR/27/2016 zo dňa 28.04.2017
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa Peter Rigó
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - Peter Rigó
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - Attila Farkas
-
Rozhodnutie spoločníka
-
Zakladateľská listina úplné znenie
-
Podpisový vzor Peter Rigó
-
Zápisnica z VZ
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ladislav Kelo na Attila Farkas
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Podpisový vzor konateľa - Attila Farkas
-
Podpisový vzor konateľa - Ladislav Kelo
-
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
-
Živnostenské listy
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 07.07.2024