L&M plus, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 33752/N
- Dátum vzniku
- 11.06.2010
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
stavebné cenárstvo (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
vykonávanie odťahovej služby (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
sťahovacie služby (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
skladovanie (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
administratívne služby (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
vedenie účtovníctva (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
čistiace a upratovacie služby (od 28.1.2015 do 6.6.2016)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 11.6.2010 do 6.6.2016)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.6.2010 do 6.6.2016)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 11.6.2010 do 6.6.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.6.2010 do 6.6.2016)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 11.6.2010 do 6.6.2016)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2016 o zrušení spoločnosti L&M plus, s.r.o. so sídlom Mojmírovce 1474, 951 15 Mojmírovce, IČO: 45 611 831 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou 1. REALDOM, s.r.o. so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava- Staré mesto, IČO : 36 764 922 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109876/B. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33752/N sa v y m a z á v a dňom 07.06.2016 obchodná spoločnosť L&M plus, s.r.o. so sídlom Mojmírovce 1474, 951 15 Mojmírovce, IČO: 45 611 831, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou 1. REALDOM, s.r.o. so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava- Staré mesto, IČO : 36 764 922 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109876/B na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 27.04.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 371/2016, NZ 14705/2016, NCRls 15132/2016, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 07.06.2016.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie zanikajúcej spoločnosti.zep
-
Zmluva o zlúčení
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
-
Spoločenská zmluva v úplnom znení
-
Zápisnica z rokovania MVZ
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, prezenčná listina spoločníkov
-
Ustanovenie konateľa do funkcie
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Ustanovenie Vladimíra Guzmického do funkcie konateľa
-
Zápisnica z rokovanie MVZ
-
Spoločenská zm luva v úplnom znení
-
Ustanovenie konatela do funkcie
-
rozhodnutie 10.10.2011
-
rozhodnutie 20.7.2010
-
úplné znenie zakladateľskej listiny 16.7.2010
-
zápisnica z valného zhromaždenia 16.6.2010
-
súhlas a podpisový vzor - Ing. Vladimír Urban
-
úplné znenie zakladateľskej listiny 16.6.2010
-
vyhlásenie správcu vkladu 10.6.2010
-
osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.6.2010
-
súhlasy a podpisové vzory: Martin Paták a Miloš Bede
-
dodatok k spoločenskej zmluve 10.6.2010
-
spoločenská zmluva 31.5.2010
- Dátum aktualizácie
- 22.07.2024