Pro Innovation s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 144410/B
- Dátum vzniku
- 30.10.2010
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 28.3.2017)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 28.3.2017)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 28.3.2017)
-
Administratívne služby (od 28.3.2017)
-
Vydavateľská činnosť (od 28.3.2017)
-
Organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 28.3.2017)
-
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 28.3.2017)
-
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 28.3.2017)
-
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 28.3.2017)
-
Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení (od 28.3.2017)
-
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 28.3.2017)
-
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 28.3.2017)
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 28.3.2017)
-
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 28.3.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 30.10.2010)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 30.10.2010)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.10.2010)
-
zobraziť ukončené
-
výroba sviečok (od 30.10.2010 do 27.3.2017)
-
výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov (od 30.10.2010 do 27.3.2017)
-
prevádzkovanie výdajne stravy (od 30.10.2010 do 27.3.2017)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Karol Malinovský
Tatranská Lomnica 138
05960 Vysoké Tatry
Slovensko
Vznik funkcie: 05.03.2020
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Pavel Homola na Karol Malinovský
-
Podpisový vzor konateľa Karol Malinovský
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
rozhodnutie.zep
-
ŽL
-
podpisový vzor
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
-
Zápisnica z VZ z 22.9.2014
-
Dodatok k spoločenskej zmluve
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za r.2012
-
Účtovná závierka za r.2011
-
Účtovná závierka za r. 2010
-
Spoločenská zmluva
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Prehlásenie správcu vkladu
-
Podpisové vzory konateľov JUDr. Jaroslav Dékány a Mgr. Katarína Dékányová
- Dátum aktualizácie
- 28.09.2024