Dúbravčice, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 43168/S
- Dátum vzniku
- 07.12.2010
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 14.7.2020)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 14.7.2020)
-
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 14.7.2020)
-
administratívne služby (od 14.7.2020)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 14.7.2020)
-
prípravné práce k realizácii stavieb (od 14.7.2020)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 14.7.2020)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 14.7.2020)
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 14.7.2020)
-
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.12.2011)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.12.2011)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 22.12.2011)
-
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností (od 22.12.2011)
-
prenájom garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 22.12.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.12.2010)
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 7.12.2010 do 13.7.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.12.2010 do 13.7.2020)
-
reklamné a marketingové služby (od 7.12.2010 do 13.7.2020)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Ing. Lukáš Gibaľa
Študentská 796/14
96001 Zvolen
Slovensko
Vznik funkcie: 19.01.2021
-
Zsolt Gubovič
Ulica Adyho 2935/2
98401 Lučenec
Slovensko
Vznik funkcie: 19.01.2021
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2017.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2011.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2011.
- Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.2010 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - HI - Dúbravčice - súhlas so zriadením záložného práva.asice
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Príloha č. 2_Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
-
Príloha č. 6_Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka a Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2020
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Lukáš Gibaľa, zo dňa 11.12.2020
-
Podpisový vzor konateľa - Zsolt Gubovič, zo dňa 11.12.2020
-
Rozhodnutie jediného spoločníka a Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.9.2020
-
Schválená zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 49/2020 zo dňa 8.6.2020
-
Rozhodnutie jediného spoločníka nástupníckej spoločnosti zo dňa 8.6.2020
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zanikajúcej spoločnosti zo dňa 8.6.2020
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2020
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2020
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2019
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
podpisový vzor-Ing. Jana Hrubá zo dňa 17.01.2019
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Podpisový vzor - Ing. Peter Guba
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.4.2017
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 20.10.2016
-
podpisový vzor-Ing. Miloslav Mlynár zo dňa 26.10.2016
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.10.2016
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 25.8.2016
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy z 5.2.2014
-
Podpisové vzory - Mgr. Ing. Miloš Sušarský, Mgr. Ing. Miroslav Hladký, Ing. Ľubica Jurkovičová, Ing. Marta Rejholcová
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.1.2014
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
účtovná závierka za rok 2011
-
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.2011
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 12.12.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2011
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 21.6.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.6.2011
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Guba, zo dňa 21.6.2011
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Pavol Brúnai, zo dňa 21.6.2011
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Igor Horváth, zo dňa 21.6.2011
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 19.11.2010
-
Spoločenská zmluva zo dňa 18.11.2010
-
Osvedčenie zo dňa 22.11.2010
-
Súhlas s menovaním a podpisový vzor- Ing. Juraj Ondrášik zo dňa 18.11.2010
-
Súhlas s menovaním a podpisový vzor- JUDr. Adriana Benková zo dňa 18.11.2010
- Dátum aktualizácie
- 28.09.2024