M.T. BUSINESS, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 28145/N
- Dátum vzniku
- 08.01.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 5.1.2012 do 4.7.2014)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.1.2012 do 4.7.2014)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 5.1.2012 do 4.7.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
-
reklamné a marketingové služby (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
-
donášková služba (od 8.1.2011 do 4.7.2014)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti zo dňa 17.06.2014 o zrušení spoločnosti M.T.BUSINESS, s.r.o., so sídlom Levická 54, 949 01 Nitra, IČO: 45 967 458 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou BRYLING, s.r.o. so sídlom Bratislavská 446/29-31, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 45 486 751, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 25350/R. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28145/N sa v y m a z á v a dňom 05.07.2014 obchodná spoločnosť M.T.BUSINESS, s.r.o., so sídlom Levická 54, 949 01 Nitra, IČO: 45 967 458, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou BRYLING, s.r.o. so sídlom Bratislavská 446/29-31, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 45 486 751, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 25350/R, na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 17.06.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 355/2014, Nz 22884/2014, NCRls 23306/2014, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 05.07.2014.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Zápisnica z VZ
-
Dekrét o odvolaní konateľa
-
Dodatok č.4+ ZL
-
Podpisový vzor konateľa Marcel Ravinger
-
ŽO
-
Dodatok č.3+ZL
-
Podpisový vzor konateľa Juraj Chudý
-
Dodatok č.2+ZL
-
Zápisnica z MVZ
-
Dodatok č. 1+ZL - úplné znenie
-
Dekrét o odvolaní konateľa - Martin Toman
-
Menovací dekrét - Miloš Kalina
-
Podpisový vzor konateľa Martin Toman
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Zakladateľská listina
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024