VRBO s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 27415/S
- Dátum vzniku
- 11.01.2011
- Konanie menom spoločnosti
- samostatne
- Predmety činnosti
-
-
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 6.4.2016)
-
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 6.4.2016)
-
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 6.4.2016)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 9.10.2014)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.1.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 11.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 11.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 11.1.2011)
-
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 11.1.2011)
-
prevádzka malých plavidiel (od 11.1.2011)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 11.1.2011)
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 11.1.2011)
-
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 11.1.2011)
-
faktoring a forfaiting (od 11.1.2011)
-
administratívne služby (od 11.1.2011)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 11.1.2011)
-
vedenie účtovníctva (od 11.1.2011)
-
čistiace a upratovacie služby (od 11.1.2011)
-
reklamné a marketingové služby (od 11.1.2011)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 11.1.2011)
-
zobraziť ukončené
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.1.2011 do 25.10.2017)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 11.1.2011 do 25.10.2017)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Peter Vrbiniak
Bakulíniho 160/2
98505 Kokava nad Rimavicou
Slovensko
Vznik funkcie: 09.08.2017
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
3.zakl listina.zep
-
1.zapisnica.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
1.zapisnica z MVZ.zep
-
2.spoloc zmluva.zep
-
3.splnomocnenie OR.zep
-
7.splnomocnenie OR.zep
-
3.spolocenska zmluva.zep
-
1.rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
-
Zakladateľská listina.zep
-
Prehlásenie jediného spoločníka.zep
-
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
-
Osvedčenie.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Zakladateľská listina
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Róbert Sádecký na Petra Lámerová
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zápisnica z VZ
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Róbert Scherer na Róbert Sádecký
-
Živnostenské oprávnenie
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Vzorový podpis konateľa - Róbert Scherer
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024