Taminvest s. r. o. "v likvidácii" - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 32122/N
- Dátum vzniku
- 22.02.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 7.3.2017 do 13.4.2022)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 7.3.2017 do 13.4.2022)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 7.3.2017 do 13.4.2022)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 7.3.2017 do 13.4.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.2.2011 do 13.4.2022)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 22.2.2011 do 13.4.2022)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.2.2011 do 13.4.2022)
-
reklamné a marketingové služby (od 22.2.2011 do 6.3.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 22.2.2011 do 6.3.2017)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 32122/N sa vymazáva dňom 14.04.2022 obchodná spoločnosť Taminvest s. r. o. "v likvidácii" so sídlom Dunajské nábrežie 4726, Komárno 945 01, IČO: 46 027 734 na základe splnených povinností likvidátora a to účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dna 07.03.2022
- Uložené listiny
-
-
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spol.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - opravené
-
Konečná správa
-
Účtovná závierka k 04.03.2022
-
zoznam majetku spoločnosti.asice
-
základný zoznam prihlásených pohľadávok.asice
-
plná moc.zep
-
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 07/2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 07/2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
rozhodnutie jediného spoločníka.asice
-
rozhodnutie.zep
-
podpisový vzor .zep
-
zakladateľská listina .zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
úplné znenie ZL
-
ŽO
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
rozhodnutie jedin. spol.
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
ZL
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 1.6.2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.6.2012
-
Plnomocenstvo pre Moniku Annušovú, zo dňa 1.6.2012
-
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 9.5.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.5.2011
-
Podpisový vzor konateľa - Zoltán Marcsali, zo dňa 9.5.2011
-
Zakladateľská listina zo dňa 14.1.2011
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2011/05055-2, zo dňa 25.1.2011
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 14.1.2011
-
Podpisový vzor konateľa - Peter Burian, zo dňa 14.1.2011
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024